Професійна діяльність. Перший заступник Голови Державного агентства автомобільних доріг України.
З 07.2017 по 01.2018 рр. – тимчасово виконуючий обов’язки директора дочірнього підприємства "Запорізький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України".
З 02.01.2018 по 05.03.2018 рр. – директор дочірнього підприємства "Запорізький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України".
З 07.03.2018 по 29.01.2021 рр. – керівник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області.
З 01.02.2021 по 15.07.2021 рр. – директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору. Також він є координатором Національної програми відновлення мостів.
З 16.07.2021 по 10.01.2022 рр. – заступник Голови Державного агентства автомобільних доріг України.
З 11.01.2022 – перший заступник Голови Державного агентства автомобільних доріг України.
Освіта. 1998 - 2003 – Запорізька державна інженерна академія. Здобув кваліфікацію інженер-механік за спеціальністю "Металургійне обладнання".
2001 - 2003 – Запорізька державна інженерна академія. Здобув кваліфікацію менеджер-економіст за спеціальністю "Менеджмент організацій".
2007 - 2009 – Запорізька державна інженерна академія. Здобув кваліфікацію інженер-будівельник за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво".
2012 – Запорізька державна інженерна академія. Підвищення кваліфікації за фахом "Будівництво та проєктування будівель і споруд в складних геологічних умовах та в сейсмічних зонах".
2017 - підвищення кваліфікації у Національному транспортному університеті за спеціальністю "Будівництво та експлуатація автомобільних доріг".
2017 - 2018 – МВА (master of business administration) у Міжнародному інституті бізнесу в м. Київ.
2018 – Диплом кандидата наук за спеціальністю «Управління проєктами та програмами» Київський національний університет будівництва і архітектури.
2019-2021 – Національний транспортний університет. Магістратура за спеціальністю "Архітектура та будівництво".